Sektion (alle) | |||||||
Hovedbranche | Virksomhedsstatus | Bestyrelse | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Havfiskeri (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2002-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-19 fjernes Bestyrelse: Niels Vinther Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2002-12-19 fjernes Direktion: Bjørn Viggo Lindal Overgaard (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2002-12-19 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2000-11-22 tilføjes Bestyrelse: Morten Tousgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2000-11-22 fjernes Bestyrelse: Knud Børge Albrechtsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-11 tilføjes Bestyrelse: Ludvig Emil Isak Lyberth (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2000-10-11 fjernes Bestyrelse: Bjørn Viggo Lindal Overgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive produktion og handel med seafoodprodukter og anden efter bestyrelsens skøn i forbindelse hermed stående virksomhed samt finansieringsvirksomhed. Selskabets formål er endvidere at drive alle former for handelsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 6.300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af bestyrelsens forman i forening med et andet medlem af bestyrelsen. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2000-10-11 tilføjes Vedtægter: 2000-10-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-28 tilføjes Bestyrelse: Knud Børge Albrechtsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-28 fjernes Bestyrelse: Lars-Emil Johansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brdr. Lyberth A/S, 3912 Maniitsoq (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Bestyrelse: Lars-Emil Johansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Direktion: Bjørn Viggo Lindal Overgaard (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 1999-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-06-13)
Den 1999-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Navne: IKKAMIUT SEAFOOD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 1999-01-01 tilføjes Stiftere: ROYAL GREENLAND A/S, KANGAMIUT SEAFOOD A/S, BRDR. LYBERTH A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)