Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Stefan Høegh Sandbergh Stouge | 01.10.2014 | 30.09.2016 | adm. dir |
Lars Stefan Høegh Sandbergh Stouge | 01.09.2014 | 18.12.2014 | adm. dir |
Jane Soli Preuthun | 01.09.2014 | 01.10.2014 | adm. dir |
Jørgen Reske-Nielsen | 12.01.2009 | 27.04.2009 | direktion |
Niels-Ole Ravn | 29.11.1912 | 31.08.2014 | direktion |
Carsten Linder Jakobsen | 29.11.1912 | 15.03.1995 | direktion |
Henrik Bernhardt | 29.11.1912 | 22.04.1994 | direktion |
Erik Bent Kristiansen | 29.11.1912 | 15.06.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Juul Pedersen | 13.04.2016 | 30.09.2016 | suppleant |
Lars Møller Kristensen | 13.04.2016 | 30.09.2016 | suppleant |
Henrik Faurbye | 13.04.2016 | 30.09.2016 | suppleant |
John Bull Fisker | 23.04.2014 | 30.09.2016 | bestyrelse |
Ole Selch Bak | 23.04.2014 | 13.04.2016 | personlig_suppleant |
Marian June Andreasen | 23.04.2013 | 30.09.2016 | bestyrelse |
Jan Walther Andersen | 23.04.2013 | 30.09.2016 | bestyrelse |
Susanne Lykkegaard Døssing | 23.04.2013 | 30.09.2016 | bestyrelse |
Holger Bruun | 23.04.2013 | 30.09.2016 | bestyrelse |
Jørgen Weise Dalgaard | 23.04.2013 | 30.09.2016 | personlig_suppleant |
Per Urban Munck | 23.04.2013 | 30.09.2016 | personlig_suppleant |
Gert Rinaldo Jonassen | 23.04.2013 | 30.09.2016 | personlig_suppleant |
Ivan Lindhardt Lang | 23.04.2013 | 30.09.2016 | personlig_suppleant |
Peter Cramon | 23.04.2013 | 30.09.2016 | næstformand |
Karl Tholstrup | 29.04.2011 | 23.04.2013 | bestyrelse |
Helle Havgaard | 29.04.2010 | 23.04.2014 | personlig_suppleant |
Dagmar Birgitte Højgaard | 11.12.2009 | 13.04.2016 | personlig_suppleant |
Marianne Lillevang Jensen | 11.12.2009 | 13.04.2016 | personlig_suppleant |
Susanne Lykkegaard Døssing | 11.12.2009 | 23.04.2013 | personlig_suppleant |
Carsten Garde Eilertsen | 11.12.2009 | 23.04.2013 | personlig_suppleant |
Lars Stensgaard Mørch | 11.12.2009 | 29.04.2010 | personlig_suppleant |
Carsten Garde Eilertsen | 11.12.2009 | 11.12.2009 | bestyrelse |
Niels Erik Jakobsen | 24.09.2009 | 30.09.2016 | formand |
Per Munkholm Poulsen | 24.09.2009 | 11.12.2009 | bestyrelse |
Torben Pedersen | 23.04.2009 | 23.04.2013 | bestyrelse |
Jens Alfred Vendelbo | 26.04.2007 | 23.04.2013 | bestyrelse |
Bent Jespersen | 13.09.2006 | 23.04.2014 | bestyrelse |
Freddy Holm Nielsen | 27.04.2006 | 23.04.2013 | næstformand |
Hanne Bartholine Bjerrum Madsbjerg | 27.04.2006 | 11.12.2009 | bestyrelse |
Ole Soelberg | 27.04.2006 | 23.11.2009 | bestyrelse |
Ole Soelberg | 27.04.2006 | 27.04.2006 | personlig_suppleant |
Jørgen Michael Klejnstrup | 28.04.2004 | 13.09.2006 | bestyrelse |
Bent Jespersen | 28.04.2004 | 13.09.2006 | personlig_suppleant |
Leif Flemming Larsen | 30.04.2003 | 30.09.2016 | personlig_suppleant |
Freddy Holm Nielsen | 30.04.2003 | 27.04.2006 | personlig_suppleant |
Hans Erik Mørk | 30.04.2003 | 28.04.2004 | bestyrelse |
Preben Knudsgaard | 03.05.2002 | 29.04.2011 | bestyrelse |
Torben Sørensen | 03.05.2002 | 29.04.2011 | personlig_suppleant |
Hans Jørn Vinther | 03.05.2002 | 26.04.2007 | bestyrelse |
Jens Alfred Vendelbo | 03.05.2002 | 26.04.2007 | personlig_suppleant |
Visti Ørnekoll Nielsen | 03.05.2002 | 30.04.2003 | personlig_suppleant |
Preben Knudsgaard | 03.05.2002 | 03.05.2002 | personlig_suppleant |
Haggai Manfred Uwe Kunisch | 27.04.2001 | 30.09.2016 | bestyrelse |
Kim Michael Dorn Gottlieb | 27.04.2001 | 11.12.2009 | personlig_suppleant |
Thomas Dekos Krobot Ljungdahl | 27.04.2001 | 11.12.2009 | personlig_suppleant |
Hans Jørgen Christensen | 27.04.2001 | 03.05.2002 | bestyrelse |
Leif Flemming Larsen | 27.04.2001 | 03.05.2002 | formand |
Haggai Manfred Uwe Kunisch | 27.04.2001 | 27.04.2001 | personlig_suppleant |
Steen Hjort | 14.04.1999 | 30.04.2003 | bestyrelse |
Henrik Gottlieb Kilsgaard | 22.04.1998 | 14.04.1999 | bestyrelse |
Jens Juul Larsen | 29.11.1912 | 27.04.2006 | bestyrelse |
Peter Møller Michaelsen | 29.11.1912 | 27.04.2006 | næstformand |
Claus Schroll | 29.11.1912 | 29.04.2005 | suppleant |
Carl Garder | 29.11.1912 | 30.04.2003 | personlig_suppleant |
Ole Boelsmann Kristensen | 29.11.1912 | 03.05.2002 | bestyrelse |
Hans Jørn Vinther | 29.11.1912 | 03.05.2002 | personlig_suppleant |
Kim Lennart Jonasson | 29.11.1912 | 27.04.2001 | bestyrelse |
Helge Flemming Pedersen | 29.11.1912 | 27.04.2001 | personlig_suppleant |
Jens Lundøe | 29.11.1912 | 14.04.1999 | personlig_suppleant |
Hans Kristian Duch Eriksen | 29.11.1912 | 14.04.1999 | personlig_suppleant |
Jørgen Bultoft | 29.11.1912 | 22.04.1998 | bestyrelse |
Tonny Christian Hansen | 29.11.1912 | 22.04.1998 | personlig_suppleant |
Kurt Nielsen | 29.11.1912 | 22.04.1998 | personlig_suppleant |
Erik Dunker Bruun | 29.11.1912 | 14.04.1997 | bestyrelse |
Jan Skytte Pedersen | 29.11.1912 | 14.04.1997 | personlig_suppleant |
Peter Hinrichsen | 29.11.1912 | 26.04.1996 | bestyrelse |
Jørgen Bultoft | 29.11.1912 | 26.04.1996 | personlig_suppleant |
Ole Mogens Christensen | 29.11.1912 | 22.04.1994 | bestyrelse |
Hanne Bartholine Bjerrum Madsbjerg | 29.11.1912 | 22.04.1994 | personlig_suppleant |
Benny Jensen | 29.11.1912 | 06.04.1993 | personlig_suppleant |
Mogens Vesterløkke | 29.11.1912 | 06.04.1993 | personlig_suppleant |
Poul Skriver Bertelsen | 29.11.1912 | 06.04.1993 | personlig_suppleant |
Jens Bjerge | 29.11.1912 | 13.05.1992 | bestyrelse |
Bente Josefa Koza | 29.11.1912 | 13.05.1992 | bestyrelse |
Bent Kjærulf Madsen | 29.11.1912 | 13.05.1992 | personlig_suppleant |
Karsten Seeberg | 29.11.1912 | 13.05.1992 | personlig_suppleant |
Bent Naur | 29.11.1912 | 14.05.1991 | bestyrelse |
Carl Erik Vang Christensen | 29.11.1912 | 14.05.1991 | personlig_suppleant |
Bjarne Krogh Dalsgaard | 29.11.1912 | 15.06.1990 | bestyrelse |
Hans-Verner Larsen | 29.11.1912 | 15.06.1990 | suppleant |