Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | ||||
Vedtægter | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2022-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Magnoliavej 2, st. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-11-24 fjernes Binavne: EVAKISTRUP.DK ApS (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-11-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-11-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-03-04 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-11-24 fjernes Hovedbranche: Formueforvaltning (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-11-24 fjernes Legale ejere: Eva Kistrup (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-11-24 fjernes Navne: EVA KISTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-11-24 fjernes Reelle ejere: Eva Kistrup (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-11-24 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-11-24 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-11-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-11-24 fjernes Stiftere: Eva Kistrup (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-11-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2021-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2021-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-19 Statstidende Dekret
Den 2021-06-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-05-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-05-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2019-07-01 tilføjes Hovedbranche: Formueforvaltning (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2019-06-30 fjernes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-06-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2019-06-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2019-06-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-06-13 fjernes Direktion: Eva Kistrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-01-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-12-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-11-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration og konsulentydelser inden for kommunikation. (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2013-11-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2013-11-15 tilføjes Vedtægter: 2013-11-15 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2013-11-15 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET GUTFELT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-27 tilføjes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2012-07-26 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2010-03-04 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET GUTFELT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-04 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET GUTFELT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-31 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET GUTFELT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-04 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET GUTFELT A/S, REVISIONSFIRMAET GUTFELT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Magnoliavej 2, st. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-12-05)
Den 1999-03-04 tilføjes Binavne: EVAKISTRUP.DK ApS (offentliggjort 2022-12-05)
Den 1999-03-04 tilføjes Direktion: Eva Kistrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-03-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 1999-03-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-03-04 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 1999-03-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 1999-03-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-05)
Den 1999-03-04 tilføjes Legale ejere: Eva Kistrup (offentliggjort 2022-12-05)
Den 1999-03-04 tilføjes Navne: EVA KISTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2022-12-05)
Den 1999-03-04 tilføjes Reelle ejere: Eva Kistrup (offentliggjort 2022-12-05)
Den 1999-03-04 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 1999-03-04 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 1999-03-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-05)
Den 1999-03-04 tilføjes Stiftere: Eva Kistrup (offentliggjort 2022-12-05)
Den 1999-03-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 1999-03-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-13)