Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thorning Bonne Larsen | 09.04.1999 | 30.11.2005 | direktion |
Jørgen Byriel | 16.02.1999 | 09.04.1999 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Møgelmose | 12.04.2005 | 30.11.2005 | næstformand |
Peter Bohnsen | 14.12.2004 | 30.11.2005 | formand |
Bent Vagner Laursen | 14.12.2004 | 12.04.2005 | næstformand |
Thorning Bonne Larsen | 09.04.1999 | 30.11.2005 | bestyrelse |
Kurt Skovlund | 16.02.1999 | 09.04.1999 | bestyrelse |
Henrik Møgelmose | 16.02.1999 | 09.04.1999 | bestyrelse |
Vagn Thorup | 16.02.1999 | 09.04.1999 | bestyrelse |
Niels Henrik Balslev | 16.02.1999 | 09.04.1999 | bestyrelse |