Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Christian Baunsøe | 15.10.2001 | 18.08.2004 | direktion |
Christian John | 21.12.1999 | 15.10.2001 | direktion |
Søren Clausen | 29.03.1999 | 21.12.1999 | direktion |
Jørgen Byriel | 16.02.1999 | 29.03.1999 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Svend Aage Ravn | 20.03.2003 | 18.08.2004 | bestyrelse |
Ole Steensbro | 20.03.2003 | 18.08.2004 | formand |
Hans Christian Baunsøe | 15.10.2001 | 18.08.2004 | bestyrelse |
Peter Junge | 15.10.2001 | 20.03.2003 | formand |
Christian John | 21.12.1999 | 15.10.2001 | bestyrelse |
Jerome Maurice Olivier Jeauffroy | 27.09.1999 | 15.10.2001 | bestyrelse |
Søren Clausen | 29.03.1999 | 21.12.1999 | bestyrelse |
Lars Stefan Bjørn Johansson | 29.03.1999 | 27.09.1999 | bestyrelse |
Vagn Thorup | 16.02.1999 | 15.10.2001 | bestyrelse |
Kurt Skovlund | 16.02.1999 | 29.03.1999 | bestyrelse |
Henrik Møgelmose | 16.02.1999 | 29.03.1999 | bestyrelse |
Niels Henrik Balslev | 16.02.1999 | 29.03.1999 | bestyrelse |