Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Anny Lundhøj Klausen | 25.11.1998 | |
Evald Stubkjær Klausen | 25.11.1998 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
J.J. Holding I ApS (CVR 41943688) | NORMAL | 14.12.2021 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Anny Lundhøj Klausen | 25.11.1998 | 14.12.2021 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
DALLAS ApS (CVR 28894015) | OPLØSTEFTERERKLÆRING | 30.06.2010 | 23.03.2016 | 100,00% | 100,00% |