Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Tegningsregel | Direktion | ||||
Formål | Vedtægter | Bestyrelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2007-10-20 sletter virksomheden Ejerskaber: SETIKET A/S. (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2017-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-06-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Lillebæltsvej 12, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-06-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-06-30 (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-06-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-05-01 (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-06-01 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-06-01 fjernes Legale ejere: Jørgen Jørgensen (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-06-01 fjernes Navne: HOLDINGSELSKABET LILLEBÆLT 1 ApS (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-06-01 fjernes Omlægningsperiode slut: 2003-04-30 (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-06-01 fjernes Omlægningsperiode start: 2002-07-01 (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-06-01 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-06-01 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-06-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-06-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-06-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2016-10-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2016-08-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2016-08-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2016-08-08 fjernes Direktion: Jørgen Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2012-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er investeringsvirksomhed - herunder at eje kapitalandele i andre virksomheder og de dermed forbundne aktiviteter samt indgå forretninger på de finansielle markeder. (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2012-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2012-06-29 tilføjes Vedtægter: 2012-06-29 (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-09 tilføjes Direktion: Jørgen Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2004-07-09 fjernes Bestyrelse: Karsten Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-01 tilføjes Legale ejere: Jørgen Jørgensen (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2002-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2003-04-30 (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2002-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2002-07-01 (offentliggjort 2017-06-01)
Den 1998-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lillebæltsvej 12, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2017-06-01)
Den 1998-11-04 tilføjes Bestyrelse: Karsten Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-06-30 (offentliggjort 2017-06-01)
Den 1998-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-05-01 (offentliggjort 2017-06-01)
Den 1998-11-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-11-04 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2017-06-01)
Den 1998-11-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-01)
Den 1998-11-04 tilføjes Navne: HOLDINGSELSKABET LILLEBÆLT 1 ApS (offentliggjort 2017-06-01)
Den 1998-11-04 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2017-06-01)
Den 1998-11-04 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2017-06-01)
Den 1998-11-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-01)
Den 1998-11-04 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-01)
Den 1998-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-09)