Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2001-07-18 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-18 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Margrethepladsen 5, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-18 fjernes Direktion: Brian Christiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-18 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-18 fjernes Navne: SØRENSEN & CHRISTIANSEN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-18 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-18 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-18 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-18 fjernes Stiftere: KSR HOLDING A/S, IDE 3 HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-18 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-01 fjernes Bestyrelse: Brian Christiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-14 fjernes Bestyrelse: Michael Kim Falcon Ravn (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Margrethepladsen 5, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-15 tilføjes Bestyrelse: Michael Kim Falcon Ravn (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-15 tilføjes Direktion: Brian Christiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med ejendomme samt renovering og ombygning af ejendomme og udvikling af ejendomsprojekter samt udvikling af og handel med mindre virksomheder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-15 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 800.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-15 tilføjes Navne: SØRENSEN & CHRISTIANSEN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-15 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-15 tilføjes Stiftere: KSR HOLDING A/S, IDE 3 HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-15 tilføjes Vedtægter: 1999-01-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)