Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kurt Skare | 01.11.2019 | 01.02.2023 | adm. dir |
Knud Hansen | 01.06.2019 | 31.10.2019 | adm. dir |
Søren Rosbjerg Andersen | 05.10.2015 | 31.05.2019 | adm. dir |
Gert Jørn Kjeldsen | 10.12.2014 | 05.10.2015 | direktør |
Svend Erik Sjællænder-Pedersen | 01.07.2001 | 10.12.2014 | direktør |
Bjarne Finn Jakobsen | 12.02.1999 | 30.06.2001 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kurt Skare | 01.11.2019 | 01.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Gitte Skare | 28.06.2019 | 01.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lars Pauli Pedersen | 01.04.2016 | 14.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Pawel Bajerski | 01.10.2015 | 01.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Gert Jørn Kjeldsen | 01.07.2013 | 14.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Bo Rimer | 10.08.2011 | 01.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Skare | 24.05.2011 | 31.10.2019 | formand |
Preben Schmidt | 24.05.2011 | 26.03.2014 | næstformand |
Kenneth Riberholdt | 24.05.2011 | 20.06.2013 | bestyrelsesmedlem |
Lars Rygaard Nielsen | 06.12.2007 | 01.10.2015 | bestyrelsesmedlem |
Frank Belmann | 22.06.2007 | 10.08.2011 | bestyrelsesmedlem |
Lennart Korsgaard | 22.06.2007 | 24.05.2011 | formand |
Peter Kristian Rask Nielsen | 22.06.2007 | 24.05.2011 | næstformand |
Brian Kærsgaard Nielsen | 22.06.2007 | 20.05.2010 | bestyrelsesmedlem |
Brian Lau | 22.06.2007 | 06.12.2007 | bestyrelsesmedlem |
Max Gaarsted Nielsen | 20.03.2003 | 22.06.2007 | bestyrelsesmedlem |
Karen Margrethe Gadegaard Sørensen | 20.03.2003 | 22.06.2007 | bestyrelsesmedlem |
Knud Erik Nielsen | 03.01.2001 | 22.06.2007 | bestyrelsesmedlem |
Birgit Karen Bodil Mikkelsen | 11.03.1999 | 20.03.2003 | bestyrelsesmedlem |
Finn Grosen Madsen | 12.02.1999 | 01.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Knud Rask Nielsen | 12.02.1999 | 30.05.2003 | bestyrelsesmedlem |
Poul Brian Skou | 12.02.1999 | 20.03.2003 | bestyrelsesmedlem |
Palle Rask Laursen | 12.02.1999 | 03.01.2001 | bestyrelsesmedlem |