Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Revisor | Hovedbranche | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2011-12-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NICAPE HOLDING ApS. (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2015-05-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PerB Cars ApS. (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2020-12-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NICAPE Holding 2 ApS. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NICAPE Holding 3 ApS. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2022-05-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frydensgade 23, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Dybbølvej 18, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-03 tilføjes Bestyrelse: Anette Gammelmark Christensen (formand) (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-06-03 fjernes Bestyrelse: Bent Ove Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-06-02 fjernes Bestyrelse: Anette Gammelmark Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2011-09-13 tilføjes Bestyrelse: Anette Gammelmark Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-13 fjernes Bestyrelse: Kenneth Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dybbølvej 18, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Dybbølvej 18, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2002-04-19)
Den 2003-06-26 tilføjes Bestyrelse: Kenneth Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-06-26 fjernes Bestyrelse: Carl Erik Skovgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dybbølvej 18, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2002-04-19)
Den 1998-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Sølystvej 63, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sølystvej 63, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-09 tilføjes Bestyrelse: Carl Erik Skovgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-12-07 tilføjes Bestyrelse: Bent Ove Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-12-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab, herunder for selskaberne PBC Finans ApS og Per B. Christensen, Silkeborg A/S samt enhver aktivitet, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-09 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-09 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-05-10)
Den 1998-12-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-09 tilføjes Vedtægter: 1998-12-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-07 tilføjes Direktion: Per Brødbæk Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-12-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-07 tilføjes Legale ejere: Per Brødbæk Christensen (offentliggjort 2017-11-17)
Den 1998-12-07 tilføjes Navne: PBC HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-07 tilføjes Reelle ejere: Per Brødbæk Christensen (offentliggjort 2017-11-17)
Den 1998-12-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1998-12-07 tilføjes Stiftere: Per Brødbæk Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-07 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)