Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Eva Sehested Jensen | 13.04.1955 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens-Nikolaj Møller Jensen | 24.05.2000 | 16.03.2011 | direktør |
Klaus Kruse Henningsen | 13.04.1955 | 06.09.1991 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Holger Toft | 16.09.1999 | 24.05.2000 | bestyrelsesmedlem |
Eva Sehested Jensen | 13.04.1955 | 24.05.2000 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Kruse Henningsen | 13.04.1955 | 24.05.2000 | bestyrelsesmedlem |
Erik Sehested Hansen | 13.04.1955 | 16.09.1999 | bestyrelsesmedlem |
Preben Spangenberg | 13.04.1955 | 28.10.1994 | bestyrelsesmedlem |
Niels Erling Deiborg | 13.04.1955 | 06.09.1991 | bestyrelsesmedlem |
Lotte Sehested Hansen | 13.04.1955 | 02.12.1987 | bestyrelsesmedlem |