Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2005-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Voldgade 8, st., 1552 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-10 fjernes Hovedbranche: Herretøjsforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-10 fjernes Navne: BROSMAN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-10 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-10 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-10 fjernes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-10 fjernes Stiftere: Kim Dahl Radmer, Henrik Selch, C H INTERNATIONAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-13 fjernes Direktion: Carsten Blohmé Woller Majholt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-02-21 tilføjes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-21 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET E DEIBORG I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Voldgade 8, st., 1552 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-01 tilføjes Direktion: Carsten Blohmé Woller Majholt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 tilføjes Hovedbranche: Herretøjsforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 tilføjes Navne: BROSMAN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET E DEIBORG I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 tilføjes Stiftere: Kim Dahl Radmer, Henrik Selch, C H INTERNATIONAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 tilføjes Vedtægter: 1999-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)