Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Jesper Kloster | 26.12.2013 | 15.01.2020 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Kloster Alumontage ApS (CVR 38163698) | OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION | 07.11.2016 | 100,00% | 100,00% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
B & J ALUMONTAGE ApS (CVR 25676432) | OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION | 13.11.2002 | 25.05.2021 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |