Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2006-10-17 fjernes Binavne: TRIANGLEN 5 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 63, 1253 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-05 fjernes Direktion: Martin Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-05 fjernes Navne: C & K EJENDOMME XVIII ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-05 fjernes Omlægningsperiode slut: 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-05 fjernes Omlægningsperiode start: 2005-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-05 fjernes Revisor: LST DK Holding ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-05 fjernes Stiftere: CBA HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-31 tilføjes Revisor: LST DK Holding ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-31 fjernes Revisor: BBC INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive udlejningsvirksomhed som holdingselskab samt gennem datterselskaber at drive udlejningsvirksomhed af fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-29 tilføjes Vedtægter: 2005-11-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 63, 1253 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 12, 2., 1256 København K (offentliggjort 2005-05-02)
Den 2005-09-02 tilføjes Direktion: Martin Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-02 fjernes Direktion: Olav Classen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2005-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 12, 2., 1256 København K (offentliggjort 2005-05-02)
Den 2005-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Bornholmsgade 1, 4. th., 1266 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-14 tilføjes Navne: C & K EJENDOMME XVIII ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-13 fjernes Navne: C & K HOLDING III ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bornholmsgade 1, 4. th., 1266 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-18 tilføjes Binavne: TRIANGLEN 5 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-18 tilføjes Direktion: Olav Classen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-18 tilføjes Navne: C & K HOLDING III ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-18 tilføjes Revisor: BBC INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-18 tilføjes Stiftere: CBA HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)