Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (CVR 12602200) | OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION | 01.01.1999 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
JL Holding, Outrup ApS (CVR 41874465) | NORMAL | 14.09.2020 | 25,00-33,32% | 25,00 % |
KLS Holding, Outrup ApS (CVR 41874473) | NORMAL | 14.09.2020 | 66,67-89,99% | 66,67 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
KL Support 2020 ApS (CVR 41645512) | 18.08.2020 | 14.09.2020 | 100,00% | 100,00 % |
Jens Lund | 26.06.2020 | 18.08.2020 | 25,00-33,32% | 25,00 % |
Kristian Skovbjerg Lund | 26.06.2020 | 18.08.2020 | 66,67-89,99% | 66,67 % |
Kristian Skovbjerg Lund | 04.05.2015 | 25.06.2020 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Jens Lund | 04.05.2015 | 25.06.2020 | 50,00-66,66% | 50,00 % |