Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | xbrl | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Navne | Vedtægter | Hovedbranche | ||||
Bestyrelse | Legale ejere | Reelle ejere | Kapitalvaluta | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-07-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-02 fjernes Revisor: Vadskær Krømmelbein, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2008-07-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SOS DANSK AUTOHJÆLP KØBENHAVN A/S. (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2012-10-31 sletter virksomheden Ejerskaber: PYRIT ApS. (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2015-01-08 sletter virksomheden Ejerskaber: RESTAURATIONSSELSKABET AF 8. JANUAR 2015 ApS. (offentliggjort 2015-02-28)
Den 2015-02-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Selskabet af 4. marts 2013 ApS. (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-15 sletter virksomheden Ejerskaber: RESTAURATIONSSELSKABET AF 8. JANUAR 2015 ApS. (offentliggjort 2015-07-29)
Den 2015-05-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Selskabet af 4. marts 2013 ApS. (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2015-05-23 sletter virksomheden Ejerskaber: HOLDINGSELSKABET AF 22. MARTS 2005 ApS. (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2015-11-11 sletter virksomheden Ejerskaber: Bygge Op ApS. (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2016-02-11 sletter virksomheden Ejerskaber: Byggemateriale Center ApS. (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2016-04-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Monastic ApS. (offentliggjort 2017-08-07)
Den 2016-09-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Doktor Dæk ApS. (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2017-02-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ARHOUSING ApS. (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2017-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KSN HOVEDSTADEN ApS. (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2017-05-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: COBI Investment ApS. (offentliggjort 2017-05-12)
Den 2017-11-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HOLDINGSELSKABET AF 22. MARTS 2005 ApS. (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2019-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Bakken ApS. (offentliggjort 2021-02-14)
Den 2019-07-30 sletter virksomheden Ejerskaber: VV 60 APS. (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2019-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PYRIT ApS. (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-10-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TLOO ApS. (offentliggjort 2020-10-25)
Den 2021-06-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Vasekær Biler ApS. (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-12-16 sletter virksomheden Ejerskaber: 038 Group ApS. (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: 038 Group ApS. (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2023-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SBL APS. (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-23 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2023-08-18 (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2023-08-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2023-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2023-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2023-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2023-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-16 tilføjes Direktion: Sasho Petrevski (direktør) (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2023-08-15 fjernes Direktion: Sasho Petrevski (direktør) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-16 tilføjes Revisor: Vadskær Krømmelbein, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2023-08-15 fjernes Revisor: Vadskær Krømmelbein, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2023-08-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-17 tilføjes Revisor: Vadskær Krømmelbein, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2020-03-17 fjernes Revisor: JS Revision, Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-06 tilføjes Revisor: JS Revision, Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2017-12-06 fjernes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Formervangen 8, 2600 Glostrup (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Lærkebakken 4, 2400 København NV (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-06-19 tilføjes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2014-06-19 fjernes Revisor: FURESØ REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-08-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-25 tilføjes Navne: COBI HOLDING ApS (offentliggjort 2008-08-25)
Den 2008-08-24 fjernes Navne: COBI ApS (offentliggjort 1999-12-13)
Den 2008-08-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2008-08-25 tilføjes Vedtægter: 2008-08-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Autoservice i øvrigt (offentliggjort 1999-11-26)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-10-23 tilføjes Revisor: FURESØ REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-23 fjernes Revisor: LARS DANMARK HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-11 tilføjes Revisor: LARS DANMARK HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-11 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET A P MØLLER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lærkebakken 4, 2400 København NV (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2000-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Elektronvej 2-4, 2670 Greve (offentliggjort 1999-12-13)
Den 2000-11-28 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET A P MØLLER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-28 fjernes Revisor: Kpmg C Jespersen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-28 fjernes Bestyrelse: Jove Petrevski (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-11-28 fjernes Direktion: Flemming Richter (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-13 tilføjes Legale ejere: Sasho Petrevski (offentliggjort 2017-05-11)
Den 1999-12-13 tilføjes Reelle ejere: Sasho Petrevski (offentliggjort 2017-10-12)
Den 1999-11-26 tilføjes Hovedbranche: Autoservice i øvrigt (offentliggjort 1999-11-26)
Den 1999-11-25 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-23 fjernes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elektronvej 2-4, 2670 Greve (offentliggjort 1999-12-13)
Den 1999-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-22 tilføjes Bestyrelse: Jove Petrevski (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-10-22 tilføjes Direktion: Flemming Richter (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-10-20 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-10-22 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-22 tilføjes Navne: COBI ApS (offentliggjort 1999-12-13)
Den 1999-10-21 fjernes Navne: PBH 26.845 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-22 tilføjes Revisor: Kpmg C Jespersen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Navne: PBH 26.845 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-04)
Den 1999-01-01 tilføjes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)