Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-20 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Thomas Thaarups Vej 28, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-20 fjernes Direktion: Jenö Hans Csösz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-20 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-20 fjernes Navne: T. AA. HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2013-03-20 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-20 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-20 fjernes Revisor: CTM REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-20 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thomas Thaarups Vej 28, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Engmarken 16, 8220 Brabrand (offentliggjort 2011-03-21)
Den 2012-02-14 tilføjes Revisor: CTM REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-14 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Seiersen Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engmarken 16, 8220 Brabrand (offentliggjort 2011-03-21)
Den 2011-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Klosterport 4, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2011-01-07)
Den 2010-03-01 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Seiersen Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-01 fjernes Revisor: Ejendommen Skæring Strandvej 3 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-22 tilføjes Revisor: Ejendommen Skæring Strandvej 3 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-22 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-10 tilføjes Navne: T. AA. HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-08-09 fjernes Navne: PBH 26.844 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klosterport 4, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2011-01-07)
Den 1999-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Klosterport 4, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-08-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier samt enhver dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktører i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-09 tilføjes Vedtægter: 1999-08-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-25 tilføjes Direktion: Jenö Hans Csösz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-25 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-25 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-25 fjernes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klosterport 4, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Navne: PBH 26.844 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)