Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Robert Bruun | 13.06.2001 | 11.05.2004 | direktion |
Egon Gejsing Bruun | 24.09.1999 | 13.06.2001 | direktion |
Mogens Lindquist | 17.08.1999 | 11.05.2004 | direktion |
Jan Lindquist | 11.06.1999 | 17.08.1999 | direktion |
Preben Bang Henriksen | 01.01.1999 | 11.06.1999 | direktion |