Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Revisor | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2004-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Kjærsgårdsvej 6, 7323 Give (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-26 fjernes Hovedbranche: Reproduktion af it-medier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-26 fjernes Navne: SCANDIC ARABIAN CONSULT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-04-26 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-26 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-26 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-04 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-01 fjernes Direktion: Bodil Thing (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-11-22 tilføjes Hovedbranche: Reproduktion af it-medier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-21 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-07-07 fjernes Direktion: Kim Langkjær (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-11 tilføjes Navne: SCANDIC ARABIAN CONSULT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-06-10 fjernes Navne: PBH 26.817 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-06-10 tilføjes Direktion: Kim Langkjær (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-10 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af varer og tjenesteydelser samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-10 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-10 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-10 tilføjes Vedtægter: 1999-06-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kjærsgårdsvej 6, 7323 Give (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Navne: PBH 26.817 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)