Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjallerupvej 21, 9320 Hjallerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-20 fjernes Bestyrelse: Henriette Overdahl Rasmussen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-20 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-20 fjernes Kontaktoplysninger: overdahl@overdahl.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-20 fjernes Navne: OVERDAHL KEDLER ApS HJALLERUP (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2012-11-20 fjernes Omlægningsperiode slut: 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-20 fjernes Omlægningsperiode start: 2008-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-20 fjernes Revisor: BDO SCANREVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-20 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-18 fjernes Bestyrelse: Henning Aabrik (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-18 fjernes Direktion: Henning Aabrik (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-01-21 tilføjes Revisor: BDO SCANREVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-21 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-06-23 tilføjes Direktion: Henning Aabrik (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-23 fjernes Direktion: Henriette Overdahl Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-20 tilføjes Vedtægter: 2009-05-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2008-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2007-12-18)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-24 tilføjes Kontaktoplysninger: overdahl@overdahl.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-12 tilføjes Bestyrelse: Henning Aabrik (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjallerupvej 21, 9320 Hjallerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2007-12-18)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjallerupvej 21, 9320 Hjallerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Almindelige maskinforarbejdningsprocesser (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-08-08 tilføjes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-08 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-06-01 tilføjes Navne: OVERDAHL KEDLER ApS HJALLERUP (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-05-31 tilføjes Direktion: Henriette Overdahl Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-31 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-31 tilføjes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-31 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-31 fjernes Navne: PBH 26.813 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjallerupvej 21, 9320 Hjallerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Hovedbranche: Almindelige maskinforarbejdningsprocesser (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Navne: PBH 26.813 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)