Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Direktion | Kapital | Revisor | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Kontaktoplysninger | xbrl | ||||
Vedtægter | Hvidhvask | Bibranche | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Binavne | ||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Formål | Navne | ||||
Hovedbranche |
Den 2024-03-31 tilføjes Bestyrelse: Katrine Dahl-Jensen (formand) (offentliggjort 2024-04-14)
Den 2024-03-27 tilføjes Bestyrelse: Jesper Bierregaard (formand) (offentliggjort 2024-04-14)
Den 2024-03-27 fjernes Bestyrelse: Jesper Bierregaard (formand) (offentliggjort 2024-04-14)
Den 2024-03-27 tilføjes Direktion: Lars Dahl-Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-03-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-03-27 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Lars Olsen Registreret Revisionsaktieselskab, Revisionsfirmaet Lars Olsen Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-03-26 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Lars Olsen Registreret Revisionsaktieselskab, Revisionsfirmaet Lars Olsen Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-03-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden alene, af den administrerende direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-03-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-03-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-02-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-28 fjernes Bestyrelse: Susanne Dahl-Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-28 fjernes Direktion: Jesper Nørgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-08 tilføjes Kontaktoplysninger: jc@dandial.dk (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2024-01-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-12-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden alene, af den administrerende direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2022-12-02 tilføjes Vedtægter: 2022-12-02 (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-02-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2021-12-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2020-12-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-31 tilføjes Legale ejere: Lars Dahl-Jensen Holding ApS (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-05-30 fjernes Legale ejere: LARS DAHL-JENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-05-31 tilføjes Reelle ejere: Lars Dahl-Jensen (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-05-30 fjernes Reelle ejere: Lars Dahl-Jensen (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2019-11-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-09 tilføjes Binavne: Bizzy A/S (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-09 tilføjes Vedtægter: 2019-04-09 (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasserisvej 126, 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Hasserisvej 126, 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-07-13 tilføjes Binavne: DanDial Service A/S, DanDial Mobil A/S, DanDial IP-Telefoni A/S (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-07-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er import, salg og servicering af elektroniske komponenter indenfor tele- og databranchen samt anden dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-07-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2018-07-13 tilføjes Vedtægter: 2018-07-13 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasserisvej 126, 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2017-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Hasserisvej 126, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2017-12-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden eller den administrerende direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2016-02-19 tilføjes Vedtægter: 2016-02-19 (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-12-03 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Lars Olsen Registreret Revisionsaktieselskab, Revisionsfirmaet Lars Olsen Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2015-12-03 fjernes Revisor: Lundvej 20 ApS (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-06-30 tilføjes Legale ejere: LARS DAHL-JENSEN HOLDING ApS, KATAMA INVEST ApS, FRITIDSNET.DK ApS (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2014-06-30 tilføjes Reelle ejere: Lars Dahl-Jensen (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-12-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er import, salg og servicering af elektorniske komponenter indenfor tele- og databranchen samt anden dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2013-12-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-02-19)
Den 2013-12-04 tilføjes Vedtægter: 2013-12-04 (offentliggjort 2016-02-19)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-09-01 tilføjes Bestyrelse: Lars Dahl-Jensen (formand) (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2013-09-01 fjernes Bestyrelse: Per Dahl-Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-09-01 tilføjes Direktion: Jesper Nørgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2013-09-01 fjernes Direktion: Lars Dahl-Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-07-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasserisvej 126, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2012-07-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Hasserisvej 134, 9000 Aalborg (offentliggjort 2011-02-14)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-06-21 tilføjes Revisor: Lundvej 20 ApS (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2011-06-21 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasserisvej 134, 9000 Aalborg (offentliggjort 2011-02-14)
Den 2010-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Hasserisvej 126, 9000 Aalborg (offentliggjort 2008-09-02)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-01-21 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-21 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-06-15 tilføjes Navne: DANDIAL NETWORKS A/S (offentliggjort 2009-06-19)
Den 2009-06-14 fjernes Navne: DANDIAL IP-NETWORKS A/S (offentliggjort 2007-03-21)
Den 2009-06-15 fjernes Binavne: DANDIAL NETWORKS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasserisvej 126, 9000 Aalborg (offentliggjort 2008-09-02)
Den 2008-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredrikstadvej 1-3, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2005-12-29)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fastnetbaseret telekommunikation (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udbydere af fast telekommunikation (offentliggjort 2007-03-14)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-03-23 tilføjes Legale ejere: RIKKE DAHL-JENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-01-08)
Den 2007-03-14 tilføjes Hovedbranche: Udbydere af fast telekommunikation (offentliggjort 2007-03-14)
Den 2007-03-13 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med elektroniske komponenter (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2007-02-28 tilføjes Navne: DANDIAL IP-NETWORKS A/S (offentliggjort 2007-03-21)
Den 2007-02-27 fjernes Navne: DANDIAL NETWORKS A/S (offentliggjort 2004-11-30)
Den 2007-02-28 fjernes Binavne: DANDIAL IMPORT & PRODUKTION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-11-02 fjernes Bestyrelse: Henrik Eigenbrod (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-10-26 fjernes Bestyrelse: Bjarne Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-07-04 tilføjes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-04 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-04-01 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-04-01 fjernes Bestyrelse: Klaus Rathmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredrikstadvej 1-3, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2005-12-29)
Den 2005-12-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederikstadvej 1-3, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-17 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Falk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-05-17 fjernes Bestyrelse: Jens Christian Wrang (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-11-25 tilføjes Navne: DANDIAL NETWORKS A/S (offentliggjort 2004-11-30)
Den 2004-11-24 fjernes Navne: DANDIAL IMPORT & PROD. A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-09-28 tilføjes Bestyrelse: Jens Christian Wrang (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-09-28 fjernes Bestyrelse: Lars Netterstrøm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med elektroniske komponenter (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med elektroniske komponenter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-17 tilføjes Bestyrelse: Klaus Rathmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-12-17 fjernes Bestyrelse: Claus Kalmar Jacobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-06-20 fjernes Kontaktoplysninger: dandial@dandial.dk (offentliggjort 2001-05-25)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-05-21 tilføjes Kontaktoplysninger: dandial@dandial.dk (offentliggjort 2001-05-25)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-30 fjernes Bestyrelse: Jesper Melballe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-07-05 tilføjes Bestyrelse: Jesper Melballe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-04-29 tilføjes Navne: DANDIAL IMPORT & PROD. A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-04-28 tilføjes Bestyrelse: Per Dahl-Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)