Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Legale ejere | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Binavne | Navne | ||||
Reelle ejere | Stiftere | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2005-12-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CAPFOUR ApS. (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2007-12-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EUROVICH 66007 ApS. (offentliggjort 2015-06-22)
Den 2013-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ER4 ApS. (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-06-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ANPARTSSELSKABET AF 3. AUGUST 2007. (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2016-06-16 sletter virksomheden Ejerskaber: FPE ET ApS. (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2016-06-16 sletter virksomheden Ejerskaber: FPE TO ApS. (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2016-08-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FPE ET ApS. (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2016-08-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FPE TO ApS. (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2017-01-23 sletter virksomheden Ejerskaber: FPE FIRE ApS. (offentliggjort 2017-02-24)
Den 2017-02-24 sletter virksomheden Ejerskaber: FPE FIRE ApS. (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2017-06-23 sletter virksomheden Ejerskaber: FPE FEM ApS. (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2018-05-22 sletter virksomheden Ejerskaber: FPE TRE B ApS. (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FPE TRE B ApS. (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2019-04-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FPE FEM B ApS. (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2020-10-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ANPARTSSELSKABET AF 14. DECEMBER 2007. (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2021-06-02 sletter virksomheden Ejerskaber: FPE ET B ApS. (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-06-11 sletter virksomheden Ejerskaber: FPE ET B ApS. (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-08-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FPE Seks ApS. (offentliggjort 2021-08-04)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-11-26 fjernes Kontaktoplysninger: eo@capman.dk (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-06-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helsingørsvej 38, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2018-11-09)
Den 2018-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Helsingørsvej 38, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2018-11-09)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-16 tilføjes Legale ejere: Capsix Holding ApS (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2018-04-16 fjernes Legale ejere: Bernd Petersen (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2018-04-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helsingørsvej 38, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2018-11-09)
Den 2018-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Helsingørsvej 38, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2018-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helsingørsvej 38, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2018-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Helsingørsvej 38, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helsingørsvej 38, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2017-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Helsingørsvej 38, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-12-10 fjernes Direktion: Iben Leere Kamp (direktion) (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-09-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering af enhver art. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes selskabets samlede direktion eller af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-16 tilføjes Vedtægter: 2014-09-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-03 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-03 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-04-29 tilføjes Kontaktoplysninger: eo@capman.dk (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2010-09-21 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-21 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-02 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2008-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2006-09-27)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helsingørsvej 38, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Helsingørsvej 38, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2006-09-27)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 350.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-30 fjernes Binavne: STELLA NOVA ApS, CONDOR INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-03-02 tilføjes Navne: CAPMAN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-03-01 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 1348 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-03-01 tilføjes Direktion: Iben Leere Kamp (direktion) (offentliggjort 2015-12-14)
Den 1999-03-01 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 tilføjes Legale ejere: Bernd Petersen (offentliggjort 2021-12-02)
Den 1999-03-01 tilføjes Reelle ejere: Bernd Petersen (offentliggjort 2017-11-30)
Den 1999-03-01 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-23 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helsingørsvej 38, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-01 tilføjes Binavne: STELLA NOVA ApS, CONDOR INVEST ApS, CAPTEN EJENDOMSINVEST ApS, CAPMAN PRIVATE EQUITY ApS, CAPMAN EQUITY ApS, CAPMAN DENMARK ApS, CAPMAN DANMARK ApS, CAPITAL MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 1348 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1999-01-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117, ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)