Formål |
---|
Selskabets formål er at forsætte udviklingen af selskabets internetsider med oplysninger om sundhed og sygdom, udvikle forretningen internationalt, sælge annoncer og sponsorater til internetsiderne, at drive internetvirksomhed i e-Health-branchen samt anden hermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens beslutning. |
Sidst opdateret den 20.07.2018 og angivet som gældende fra 28.06.2018 (2282 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Selskabets formål er at forsætte udviklingen af selskabets internetsider med oplysninger om sundhed og sygdom, udvikle forretningen internationalt, sælge annoncer og sponsorater til internetsiderne, at drive internetvirksomhed i e-Health-branchen samt anden hermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens beslutning | 28.06.2018 | |
Selskabets formål er at forsætte udviklingen af selskabets internetsider med oplysninger om sundhed og sygdom, udvikle forretningen internationalt, sælge annoncer og sponsorater til internetsiderne, at drive internetvirksomhed i e-Health-branchen samt anden hermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens beslutning | 11.09.2006 | 27.06.2018 |
Virksomhedsstatus |
---|
NORMAL. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 01.02.1999 (9369 dage). |
Branche |
---|
Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (631100). |
Sidst opdateret den 27.12.2007 og angivet som gældende fra 01.01.2008 (6113 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (631100) | 01.01.2008 | |
Databaseværter og -formidlere (724000) | 01.02.1999 | 31.12.2007 |
Revisionfravalgt |
---|
false. |
Sidst opdateret den 11.03.2015 og angivet som gældende fra 15.02.2000 (8990 dage). |
Revisor |
---|
BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB |
Sidst opdateret den 06.12.2017 og angivet som gældende fra 21.11.2017 (2501 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB | 21.11.2017 | |
EY Godkendt Revisionspartnerselskab | 10.10.2014 | 21.11.2017 |
ERNST & YOUNG DENMARK P/S | 13.08.2008 | 10.10.2014 |
DATAREVISION FRR V/PER LARSEN | 04.04.2006 | 13.08.2008 |
Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS | 01.04.2004 | 04.04.2006 |
Green II ApS | 09.05.2000 | 14.02.2001 |
PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab | 31.05.1999 | 31.03.2004 |
Carl Edvard Gudbergsen. | 01.02.1999 | 31.05.1999 |
Virksomhedsform |
---|
60. |
Sidst opdateret den 15.02.2000 og angivet som gældende fra 09.11.1999 (9088 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
60 | 09.11.1999 | |
80 | 01.02.1999 | 08.11.1999 |
Kontaktoplysninger |
---|
stig@thygesennet.dk. |
Sidst opdateret den 28.08.2015 og angivet som gældende fra 28.08.2015 (3317 dage). |
Telefonnummer |
---|
22567211. |
Sidst opdateret den 28.08.2015 og angivet som gældende fra 28.08.2015 (3317 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
22567211 | 28.08.2015 | |
33179250 | 21.05.2001 | 19.10.2003 |
Navne |
---|
N D INVEST A/S. |
Sidst opdateret den 13.09.2006 og angivet som gældende fra 11.09.2006 (6590 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
N D INVEST A/S | 11.09.2006 | |
NETDOKTOR A/S | 09.11.1999 | 10.09.2006 |
NETDOKTOR ApS | 11.09.1999 | 08.11.1999 |
BECH & BRANDT ApS | 01.06.1999 | 10.09.1999 |
SCSK 2576 ApS | 01.02.1999 | 31.05.1999 |
Binavne |
---|
Måløv Søndergaard A/S. |
Sidst opdateret den 20.07.2018 og angivet som gældende fra 10.07.2018 (2270 dage). |
Tegningsregel |
---|
Selskabet tegnes af formanden eller næstformanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller en direktør, af to bestyrelsesmedlemmer sammen med en direktør eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening. |
Sidst opdateret den 20.07.2018 og angivet som gældende fra 20.07.2018 (2260 dage). |
Fortolkning (6 tegningsmuligheder) |
---|
formanden + 1 bestyrelsesmedlem |
formanden + 1 direktør |
næstformanden + 1 bestyrelsesmedlem |
næstformanden + 1 direktør |
2 bestyrelsesmedlemmer + 1 direktør |
3 bestyrelsesmedlemmer + |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Selskabet tegnes af formanden eller næstformanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller en direktør, af to bestyrelsesmedlemmer sammen med en direktør eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening | 20.07.2018 | |
Selskabet tegnes af formanden eller næstformanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller en direktør, af to bestyrelsesmedlemmer sammen med en direktør eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening | 11.09.2006 | 19.07.2018 |
Bibranche |
---|
Anden udlejning af boliger. |
Sidst opdateret den 18.07.2018 og angivet som gældende fra 18.07.2018 (2262 dage). |