Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Kontaktoplysninger | Tegningsregel | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Formål | Hovedbranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mathilde Fibigers Vej 4, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Pennehave 9, 1., 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2008-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: HASS & BERG HOLDING ApS. (offentliggjort 2018-10-21)
Den 2017-10-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kito & Co ApS. (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2020-10-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Officecph ApS. (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-04-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-04-24 tilføjes Revisor: Lægård Revision Statsautoriseret revisionsfirma, Lægård Revision Statsautoriseret revisionsfirma (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2021-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pennehave 9, 1., 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2021-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Solvænget 15, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-06-02 tilføjes Kontaktoplysninger: kimmartinjensen@gmail.dk (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-04-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2017-11-17 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2017-11-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2017-11-17 tilføjes Navne: KIBI HOLDING ApS (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2017-11-16 fjernes Navne: KIBI HOLDING A/S (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2017-11-17 tilføjes Vedtægter: 2017-11-17 (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2017-11-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2017-11-16 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2017-11-17 fjernes Bestyrelse: Kim Martin Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-10-15 tilføjes Legale ejere: Kim Martin Jensen (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-10-15 fjernes Legale ejere: Lars Martin Jensen (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-10-15 tilføjes Reelle ejere: Kim Martin Jensen (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-08-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2017-08-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2017-08-21 tilføjes Vedtægter: 2017-08-21 (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2017-08-21 fjernes Revisor: Lægård Revision Statsautoriseret revisionsfirma, Lægård Revision Statsautoriseret revisionsfirma (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2017-08-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-07-13 tilføjes Revisor: Lægård Revision Statsautoriseret revisionsfirma, Lægård Revision Statsautoriseret revisionsfirma (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2017-07-13 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-07-19)
Den 2017-04-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2017-12-31 (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2017-04-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2017-04-01 (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2017-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2017-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2017-03-31 fjernes Omlægningsperiode slut: 2013-03-31 (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2017-03-31 fjernes Omlægningsperiode start: 2012-07-01 (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2017-03-31 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2017-03-31 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2016-12-15 tilføjes Legale ejere: Lars Martin Jensen (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2016-12-14 fjernes Legale ejere: Kim Martin Jensen (offentliggjort 2016-12-31)
Den 2016-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 3.333.333,00 (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Vedtægter: 2016-09-20 (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2016-08-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-07-19)
Den 2016-05-01 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2013-03-29 tilføjes Bestyrelse: Lars Gunner (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-29 fjernes Bestyrelse: Henrik Rahr Egense (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er som holdingselskab at besidde aktier og/eller anparter i andre aktie- og anpartsselskaber. Selskabets formål er endvidere at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktionen. (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2013-03-13 tilføjes Vedtægter: 2013-03-13 (offentliggjort 2016-10-17)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2013-03-31 (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2012-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2012-07-01 (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2010-09-13 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-13 fjernes Revisor: Steen Drewsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-06 tilføjes Revisor: Steen Drewsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-06 fjernes Revisor: Kurt Lægaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-12 tilføjes Bestyrelse: Henrik Rahr Egense (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-03-12 fjernes Bestyrelse: Denis Jørgen Flemming Holmark (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-06-30 tilføjes Bestyrelse: Torben Brabrand (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-06-30 fjernes Bestyrelse: Klaus Kaagaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solvænget 15, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2021-06-02)
Den 1998-11-17 tilføjes Bestyrelse: Klaus Kaagaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-11-17 tilføjes Direktion: Kim Martin Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-11-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-11-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-11-17 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2016-10-17)
Den 1998-11-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-17 tilføjes Legale ejere: Kim Martin Jensen (offentliggjort 2016-12-31)
Den 1998-11-17 tilføjes Navne: KIBI HOLDING A/S (offentliggjort 2017-11-20)
Den 1998-11-17 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2017-11-20)
Den 1998-11-17 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2017-11-20)
Den 1998-11-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-09-04)
Den 1998-11-17 tilføjes Revisor: Kurt Lægaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-17 tilføjes Stiftere: Kim Martin Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-17 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-11-20)
Den 1998-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)