Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2001-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Farimagsgade 3, 1364 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-01 fjernes Navne: A/S AF 30. JUNI 2000 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-01 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-01 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-01 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-01 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i Scandinavian Mobility International A/S og efter bestyrelsens nærmere beslutning herom udøve dermed forenelig virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Navne: A/S AF 30. JUNI 2000 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-29 fjernes Navne: MOBILITY HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Vedtægter: 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 fjernes Bestyrelse: Sven-Oluf Morgan Olsson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 fjernes Direktion: Kent Stevens Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-12 tilføjes Navne: MOBILITY HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-06-11 fjernes Navne: A/S PSE NR. 5416 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-06-11 tilføjes Bestyrelse: Sven-Oluf Morgan Olsson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-11 fjernes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-11 tilføjes Direktion: Kent Stevens Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-11 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-11 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-11 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Farimagsgade 3, 1364 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-01 tilføjes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 5416 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)