Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2000-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Farimagsgade 3, 1364 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-03 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-03 fjernes Navne: A/S PSE NR. 5398 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-03 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-03 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-03 fjernes Revisor: Morten Speitzer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-03 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-03 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Farimagsgade 3, 1364 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-07 tilføjes Revisor: Morten Speitzer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-07 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-07 fjernes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-07 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-01 tilføjes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 5398 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Vedtægter: 1999-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)