Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jakob Muff Bech | 25.11.2008 | 02.02.2024 | direktør |
Charlotte Skov-Thuesen | 22.11.2006 | 25.11.2008 | direktør |
Knud-Erik Skov-Thuesen | 21.06.1999 | 22.11.2006 | direktør |
Sven Flemming Koch | 02.09.1998 | 21.06.1999 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Makholm | 06.06.2006 | 22.11.2006 | bestyrelsesmedlem |
Janni Kristiansen | 19.11.2004 | 06.06.2006 | bestyrelsesmedlem |
Knud-Erik Skov-Thuesen | 17.09.2003 | 22.11.2006 | bestyrelsesmedlem |
Charlotte Skov-Thuesen | 21.06.1999 | 22.11.2006 | formand |
Inge Lykke Marker-Olsen | 21.06.1999 | 19.11.2004 | bestyrelsesmedlem |
Kjeld Marker-Olsen | 21.06.1999 | 17.09.2003 | formand |