Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Vedtægter | Hovedbranche | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Direktion | Stiftere | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dag Hammarskjölds Allé 42, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Dag Hammarskjölds Allé 42, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2012-12-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ARTPEOPLE HOLDING A/S. (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2018-04-11 sletter virksomheden Ejerskaber: PeopleGroup III A/S. (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2018-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FABRIKSVEJ 4, ODENSE ApS. (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2018-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S FABRIKSVEJ, ODENSE. (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2019-09-12 sletter virksomheden Ejerskaber: PeopleGroup Five A/S. (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2020-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S Estate BK Frederikshavn. (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Komplementarselskabet BK Frederikshavn ApS. (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-06-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Cypres Vine A/S. (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2021-01-20 sletter virksomheden Ejerskaber: Impact Press - Momenta ApS. (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2021-01-26 sletter virksomheden Ejerskaber: Petersen & Partners Private Credit A/S. (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Petersen & Partners Private Credit A/S. (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-06-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S Estate BK Aalborg Syd. (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Komplementarselskabet BK Aalborg Syd ApS. (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-07-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PeopleGroup Five A/S. (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-12-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ApS KOMPLEMENTARSELSKABET NØRREGADE, HOLSTEBRO. (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2021-12-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S NØRREGADE, HOLSTEBRO. (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2022-08-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Impact Press - Momenta ApS. (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-05-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-05-17 tilføjes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2016-05-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-05-30 tilføjes Vedtægter: 2016-05-30 (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-05-30 fjernes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2012-07-01 tilføjes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2012-07-01 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dag Hammarskjölds Allé 42, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2010-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Peblinge Dossering 46, 3. tv., 2200 København N (offentliggjort 2005-05-02)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Kunstnerisk skaben (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Pressebureauer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peblinge Dossering 46, 3. tv., 2200 København N (offentliggjort 2005-05-02)
Den 2003-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Peblinge Dossering 46, st. th., 2200 København N (offentliggjort 2000-08-10)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-10-15 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-15 fjernes Revisor: KIJELA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-08-14 tilføjes Revisor: KIJELA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-14 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-19 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-19 fjernes Revisor: Kim Lauge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-04-16 fjernes Direktion: Jacob Kvist Vejen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-04-15 fjernes Stiftere: Jacob Kvist Vejen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peblinge Dossering 46, st. th., 2200 København N (offentliggjort 2000-08-10)
Den 1999-02-12 tilføjes Direktion: Jacob Kvist Vejen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-02-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive forlag og journalistisk virksomhed, samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-12 tilføjes Hovedbranche: Pressebureauer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-02-12 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-12 tilføjes Legale ejere: Jakob Kvist (offentliggjort 2015-05-22)
Den 1999-02-12 tilføjes Navne: MILA ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-02-12 tilføjes Reelle ejere: Jakob Kvist (offentliggjort 2017-10-23)
Den 1999-02-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-01)
Den 1999-02-12 tilføjes Revisor: Kim Lauge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-12 tilføjes Stiftere: Jakob Kvist, Jacob Kvist Vejen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-12 tilføjes Vedtægter: 1999-02-12 (offentliggjort 2016-06-01)
Den 1999-02-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-02-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)