Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kirsten Leth | 16.07.2007 | 28.02.2008 | bestyrelse |
Jørgen Gransøe | 16.07.2007 | 28.02.2008 | bestyrelse |
Ulrik Heilmann | 25.03.1999 | 28.02.2008 | bestyrelse |
Keld Ipsen | 25.03.1999 | 28.02.2008 | formand |
Steen Barnstein Sørensen | 25.03.1999 | 15.04.2004 | bestyrelse |
Kirsten Leth | 25.03.1999 | 15.04.2004 | bestyrelse |
Poul Erik Sørup Madsen | 25.03.1999 | 15.04.2004 | bestyrelse |
Jørgen Gransøe | 25.03.1999 | 15.04.2004 | bestyrelse |
Lars Lund-Nielsen | 25.03.1999 | 15.04.2004 | bestyrelse |
Lars Lund-Nielsen | 25.03.1999 | 30.06.1999 | bestyrelse |
Kirsten Leth | 03.12.1998 | 30.06.1999 | bestyrelse |