Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Interessenter | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Olaf Ryes Gade 7, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-21 fjernes Bestyrelse: James Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-12-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-21 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-21 fjernes Interessenter: OLAF RYES GADE KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 1999-10-16)
Den 2009-09-21 fjernes Kontaktoplysninger: dmo@ksolafryesgade.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-21 fjernes Navne: K/S OLAF RYES GADE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-21 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-21 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2000-01-10)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-08-10 tilføjes Kontaktoplysninger: dmo@ksolafryesgade.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-03 tilføjes Bestyrelse: Morten Dueholm (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-03 fjernes Bestyrelse: Jesper Skov (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Olaf Ryes Gade 7, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Olaf Ryes Gade 7 a., 6000 Kolding (offentliggjort 2000-01-31)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2001-03-23 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-23 fjernes Revisor: JUUL & PARTNERE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Olaf Ryes Gade 7 a., 6000 Kolding (offentliggjort 2000-01-31)
Den 2000-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngsø Alle 3, 2970 Hørsholm (offentliggjort 1999-11-18)
Den 2000-01-10 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2000-01-10)
Den 2000-01-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-17 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at erhverve, eje og udleje ejendommen Olaf Ryes Gade 7A, 6000 Kolding. Som led i ovenstående kan kommanditselskabet foretage kapitalplacering i værdipapirer samt andre investeringsformer, som står i naturlig forbindelse med hovedformålet. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af komplementaren eller af samtlige bestyrelsesmedlemmer i forening. Dog tegnes kommanditselskabet fra selskabets stiftelse og indtil kommanditselskabets førstkommende ordinære generalforsamling, som afholdes i april måned 1999, af forretningsfører Dannie Nørbrand. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-17 tilføjes Vedtægter: 1999-12-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngsø Alle 3, 2970 Hørsholm (offentliggjort 1999-11-18)
Den 1999-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 16, 1160 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-21 tilføjes Bestyrelse: Jesper Skov (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 16, 1160 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-12-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-26 tilføjes Interessenter: OLAF RYES GADE KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-26 tilføjes Navne: K/S OLAF RYES GADE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-26 tilføjes Revisor: JUUL & PARTNERE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-26 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)