Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2015-11-06 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-11-06 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-11-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandbjerg 6, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-11-06 fjernes Bibranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-11-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-11-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-15 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-11-06 fjernes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-11-06 fjernes Navne: NARDI DESIGN ApS (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-11-06 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-11-06 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-11-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-11-06 fjernes Stiftere: Otto Jul Nardi (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-11-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-09-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-09-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2015-09-08 fjernes Direktion: Anne Nardi (direktion) (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2015-04-14 fjernes Revisor: CLNPSU ApS (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2011-09-29 tilføjes Bibranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2011-09-29 tilføjes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2011-09-28 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandbjerg 6, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2005-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Mørdrupvej 69, 3060 Espergærde (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2005-01-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og service og anden i forbindelse dermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2005-01-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2005-01-31 tilføjes Vedtægter: 2005-01-31 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2004-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mørdrupvej 69, 3060 Espergærde (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2004-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Kristianiagade 16, st., 2100 København Ø (offentliggjort 2004-06-01)
Den 2004-10-01 tilføjes Revisor: CLNPSU ApS (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2004-10-01 fjernes Revisor: Centrum Revision V/KURT HÅKONSSON (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristianiagade 16, st., 2100 København Ø (offentliggjort 2004-06-01)
Den 2001-08-01 tilføjes Direktion: Anne Nardi (direktion) (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2001-08-01 fjernes Direktion: Otto Jul Nardi (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-01 tilføjes Navne: NARDI DESIGN ApS (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2001-07-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Snekkerst Stationsv 1, 3070 Snekkersten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-31 fjernes Navne: EUROPEAN TRADING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snekkerst Stationsv 1, 3070 Snekkersten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-15 tilføjes Direktion: Otto Jul Nardi (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 1999-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-15 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 1999-01-15 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 1999-01-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-11-18)
Den 1999-01-15 tilføjes Navne: EUROPEAN TRADING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 1999-01-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 1999-01-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-11-18)
Den 1999-01-15 tilføjes Revisor: Centrum Revision V/KURT HÅKONSSON (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-15 tilføjes Stiftere: Otto Jul Nardi (offentliggjort 2015-11-18)
Den 1999-01-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 1999-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-08)