Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Vedtægter | Bibranche | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Hovedbranche | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2004-10-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KORFITS A/S. (offentliggjort 2015-02-24)
Den 2012-03-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KRISTENSEN & KRISTENSEN A/S. (offentliggjort 2015-02-24)
Den 2018-11-26 sletter virksomheden Ejerskaber: Aktieselskabet af 20720222. (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-06-17 sletter virksomheden Ejerskaber: Aktieselskabet af 20720222. (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-04-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Aktieselskabet af 20720222. (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-07-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Rugbjerg A/S. (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-12-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2023-12-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2023-04-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugbjergvej 59, 6623 Vorbasse (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugbjergvej 43, 7250 Hejnsvig (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-24 tilføjes Kontaktoplysninger: kk@kristensen.dk (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2022-05-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugbjergvej 43, 7250 Hejnsvig (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2017-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Toftevænget 15, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2017-09-08 tilføjes Vedtægter: 2017-09-08 (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2017-03-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-01 fjernes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-04-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, investering i fast ejendom, yde konsulentbistand, samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-26 tilføjes Vedtægter: 2010-04-26 (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-08-01 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2009-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2009-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toftevænget 15, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2017-09-13)
Den 1998-12-28 tilføjes Bestyrelse: Dorte Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-12-28 tilføjes Direktion: Kristoffer Jarl Kristensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-12-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-28 tilføjes Legale ejere: Kristoffer Jarl Kristensen (offentliggjort 2017-07-26)
Den 1998-12-28 tilføjes Navne: K. KRISTENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-28 tilføjes Reelle ejere: Kristoffer Jarl Kristensen (offentliggjort 2017-07-26)
Den 1998-12-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1998-12-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-28 tilføjes Stiftere: Kristoffer Jarl Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)