Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Arne Stubbe | 21.12.1998 | |
Flemming Stubbe | 21.12.1998 | |
Jane Stubbe | 21.12.1998 | |
Preben Stubbe | 21.12.1998 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Birgit og Flemming Stubbe Holding ApS (CVR 42992976) | NORMAL | 22.12.2021 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Nancy og Preben Stubbe ApS (CVR 42992968) | NORMAL | 22.12.2021 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Preben Stubbe | 21.12.1998 | 22.12.2021 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Flemming Stubbe | 21.12.1998 | 22.12.2021 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Arne Stubbe | 21.12.1998 | 05.11.2018 | 0,00-4,99% | 20,00 % |
Jane Stubbe | 21.12.1998 | 06.11.2016 | 0,00-4,99% | 20,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
EJENDOMMEN MÅLØV BYVEJ 7 ApS (CVR 21240303) | NORMAL | 01.05.2003 | 100,00% | 100,00% |
EJENDOMMEN BETONVEJ 2 ApS (CVR 20888202) | NORMAL | 01.02.2002 | 100,00% | 100,00% |
ARNE STUBBE AUTOMOBILER A/S (CVR 14294635) | NORMAL | 21.12.1998 | 100,00% | 100,00% |