Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2012-04-19 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-19 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Stokkebrovej 46, 3210 Vejby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-12-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-19 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-19 fjernes Kontaktoplysninger: owj@mail.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-19 fjernes Navne: OW TECHNIC ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-19 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-19 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-19 fjernes Revisor: REVISION STENBJERGGAARD REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-19 fjernes Stiftere: Ole Widriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 fjernes Direktion: Ole Widriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stokkebrovej 46, 3210 Vejby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivænget 27, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-16 tilføjes Kontaktoplysninger: owj@mail.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Revisor: REVISION STENBJERGGAARD REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 fjernes Revisor: PETER HVIID STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: ow-s@post6.tele.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: ow-s@post6.tele.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivænget 27, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-29 tilføjes Direktion: Ole Widriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for servicering, reparation og vedligeholdelse af værktøjsmaskiner. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-12-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-29 tilføjes Navne: OW TECHNIC ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-29 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-29 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-29 tilføjes Revisor: PETER HVIID STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-29 tilføjes Stiftere: Ole Widriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion eller af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-29 tilføjes Vedtægter: 1998-12-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)