Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Hovedbranche | Formål | ||||
Navne | Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ejby Industrivej 68, 2600 Glostrup (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2023-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 20, 1., 2730 Herlev (offentliggjort 2023-11-22)
Den 1999-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LA SOCIETE LABICHE A/S. (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2000-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: H.E.J. ApS. (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2023-07-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 20, 1., 2730 Herlev (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2022-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedeland 7, 2600 Glostrup (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-28 tilføjes Kontaktoplysninger: henrik@cultureplus.dk (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2021-07-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2021-07-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2021-07-06 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2021-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2020-12-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-21 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2020-09-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-09-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-14 fjernes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedeland 7, 2600 Glostrup (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2015-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Ole Olsens Alle 16, 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-02-16)
Den 2012-02-15 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2012-02-15 fjernes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-05-28 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2008-07-22)
Den 2008-05-27 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2008-07-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2008-07-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-26 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2007-10-26 fjernes Revisor: Hersland & Partnere (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2004-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ole Olsens Alle 16, 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-02-16)
Den 2004-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Godhavnsvej 8, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og administrere fast ejendom i egen regning, handel og dermed beslægtet virksomhed samt investering i aktier og anparter. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2004-11-25 tilføjes Navne: HENRIK OTTENSTEN INVEST ApS (offentliggjort 2004-12-16)
Den 2004-11-24 fjernes Navne: HENRIK OTTENSTEN EJENDOMME ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2004-11-25 tilføjes Vedtægter: 2004-11-25 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1999-05-19 tilføjes Revisor: Hersland & Partnere (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1999-05-19 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1998-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Godhavnsvej 8, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-28 tilføjes Direktion: Henrik Ottensten (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1998-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-12-28 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1998-12-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1998-12-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1998-12-28 tilføjes Legale ejere: Henrik Ottensten (offentliggjort 2017-11-22)
Den 1998-12-28 tilføjes Navne: HENRIK OTTENSTEN EJENDOMME ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-28 tilføjes Reelle ejere: Henrik Ottensten (offentliggjort 2017-11-22)
Den 1998-12-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1998-12-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1998-12-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-15)
Den 1998-12-28 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1998-12-28 tilføjes Stiftere: Henrik Ottensten (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1998-12-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-18)