Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Binavne | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse |
Den 2012-11-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkebjerg Parkvej 7, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-12 fjernes Direktion: Charlotte Gosch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-12 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-12 fjernes Navne: EGEDE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2012-11-12 fjernes Omlægningsperiode slut: 2011-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-12 fjernes Omlægningsperiode start: 2011-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-12 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-12 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-12 fjernes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-12 fjernes Stiftere: Steffen Ebdrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulent, vikar og undervisningsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed efter ledelsens beslutning, og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende lovgivningsmæssige krav og den gældende administrative praksis og eje kapitalandele i andre selskaber, der udøver sådan eller beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-22 tilføjes Kapital (Kapital): 186.500,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-22 tilføjes Vedtægter: 2011-09-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkebjerg Parkvej 7, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Trondhjemshuse 5, 4653 Karise (offentliggjort 2007-02-13)
Den 2011-08-12 tilføjes Direktion: Charlotte Gosch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-12 fjernes Direktion: Gitte Astrid Schramm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-12 tilføjes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-12 fjernes Revisor: LOU REVISION REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-12 fjernes Binavne: EGEDE SEARCH & SELECTION ApS, EGEDE RESSOURCES ApS, EGEDE OUTPLACEMENT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2011-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2011-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-05 tilføjes Revisor: LOU REVISION REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-05 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-22 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-22 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2001-02-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trondhjemshuse 5, 4653 Karise (offentliggjort 2007-02-13)
Den 2007-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Kikkenborgvej 4, 4640 Faxe (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kikkenborgvej 4, 4640 Faxe (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kikkenborgvej 4, 4640 Faxe (offentliggjort 2005-12-29)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kikkenborgvej 4, 4640 Faxe (offentliggjort 2005-12-29)
Den 2005-12-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Kikkenborgvej 4, 4640 Faxe (offentliggjort 2005-10-03)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kikkenborgvej 4, 4640 Faxe (offentliggjort 2005-10-03)
Den 2005-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkevej 7, 4640 Faxe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-03-17 tilføjes Navne: EGEDE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-03-16 fjernes Navne: JUT NR. 9835 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-03-16 tilføjes Direktion: Gitte Astrid Schramm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-16 fjernes Direktion: Steffen Ebdrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-16 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-16 fjernes Revisor: Poul Bak Revisionsfirma I/S Statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkevej 7, 4640 Faxe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-01 tilføjes Binavne: EGEDE SEARCH & SELECTION ApS, EGEDE RESSOURCES ApS, EGEDE OUTPLACEMENT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Direktion: Steffen Ebdrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2001-02-22)
Den 1998-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Navne: JUT NR. 9835 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-10-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Revisor: Poul Bak Revisionsfirma I/S Statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Stiftere: Steffen Ebdrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)