Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Risager | 19.05.2010 | 11.02.2020 | direktion |
Søren Marinus Sørensen | 19.06.2000 | 19.05.2010 | direktion |
Gert Braae | 22.02.1999 | 19.06.2000 | direktion |
Steffen Ebdrup | 01.10.1998 | 22.02.1999 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Risager | 02.01.2019 | 11.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Ole Sognstrup Svenningsen | 20.08.2018 | 11.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Anne Marie Øhlenschlæger Christiansen | 09.11.2017 | 20.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
Haldor Birger Hansen | 17.05.2017 | 02.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Christine Viemose | 17.05.2017 | 09.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Morten Bryder Pedersen | 01.05.2017 | 11.02.2020 | formand |
Assia Ingeborg Hybert Zouaoui | 19.05.2016 | 17.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Mariann Norup Blok Kristensen | 17.09.2015 | 31.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Christine Viemose | 21.05.2014 | 17.09.2015 | bestyrelse |
Roald Steen Jakobsen | 22.04.2013 | 03.08.2016 | bestyrelse |
Jan Frank Steenhard | 22.04.2013 | 31.12.2015 | bestyrelse |
Helle Trap Friis | 10.02.2011 | 22.04.2013 | bestyrelse |
Søren Marinus Sørensen | 19.05.2010 | 30.04.2017 | formand |
Carsten Krogh Schrøder | 01.08.2008 | 19.05.2010 | bestyrelse |
Carl-Vilhelm Poul Rasmussen | 08.02.2008 | 19.05.2010 | bestyrelse |
Ole Filip Kramer | 08.02.2008 | 19.05.2010 | bestyrelse |
Nicolai Jørgensen-Værebro | 08.02.2008 | 19.05.2010 | bestyrelse |
Jørn Legardt Blume Schmidt | 08.02.2008 | 19.05.2010 | bestyrelse |
Peter Sven Sørensen | 08.02.2008 | 19.05.2010 | bestyrelse |
Søren Egge Rasmussen | 08.02.2008 | 19.05.2010 | bestyrelse |
Steffen Vagn Bojsen Monrad | 08.02.2008 | 19.05.2010 | bestyrelse |
Morten Wind Andersen | 08.02.2008 | 19.05.2010 | bestyrelse |
Lis Emborg | 08.02.2008 | 19.05.2010 | bestyrelse |
Svend-Aage Saaby Madsen | 08.02.2008 | 19.05.2010 | bestyrelse |
Ulrik Kirkedal Kragh | 08.02.2008 | 19.05.2010 | formand |
Jørgen Katholm | 08.02.2008 | 19.05.2010 | næstformand |
Aage Hjøllund | 08.02.2008 | 01.08.2008 | bestyrelse |
Geert Hallberg | 11.05.2007 | 19.05.2010 | bestyrelse |
Jens Myrup Pedersen | 11.05.2006 | 17.05.2017 | bestyrelse |
Dirk Paul Maria Leo Vandekerckhove | 11.05.2006 | 21.05.2014 | bestyrelse |
Susanne Vangsgård | 11.05.2006 | 19.05.2010 | bestyrelse |
Niels Korfits Møller | 11.05.2006 | 19.05.2010 | bestyrelse |
John Hartwig | 01.01.2005 | 11.05.2006 | bestyrelse |
Kåre Albrechtsen | 05.07.2002 | 19.05.2010 | bestyrelse |
Elisabeth Hartlev | 05.07.2002 | 11.05.2007 | bestyrelse |
Christen Christoffersen | 05.07.2002 | 11.05.2006 | bestyrelse |
Per Krogh | 05.07.2002 | 11.05.2006 | personlig_suppleant |
Kim Jørgensen | 05.07.2002 | 11.05.2006 | personlig_suppleant |
Mogens Belter | 01.11.2000 | 05.07.2002 | bestyrelse |
Poul Rasmussen | 01.11.2000 | 06.07.2001 | bestyrelse |
Ole Bjerregaard Hansen | 19.06.2000 | 11.05.2006 | bestyrelse |
Hans Emmerich Schiøtt | 19.06.2000 | 01.01.2005 | formand |
Knud Erik Mortensen | 19.06.2000 | 05.07.2002 | bestyrelse |
Birgit Karen Bodil Mikkelsen | 19.06.2000 | 05.07.2002 | bestyrelse |
Jørgen Skov | 19.06.2000 | 05.07.2002 | bestyrelse |
Peter Thyssen | 19.06.2000 | 05.07.2002 | bestyrelse |
Karen Margrethe Gadegaard Sørensen | 19.06.2000 | 05.07.2002 | bestyrelse |
Tage Bojsen-Møller | 22.02.1999 | 19.05.2010 | bestyrelse |
Jørn Bræmer-Madsen | 22.02.1999 | 11.05.2006 | bestyrelse |
Jakob Heine Jakobsen | 22.02.1999 | 11.05.2006 | næstformand |
Henning Nielsen Hviid | 22.02.1999 | 05.07.2002 | bestyrelse |
Søren Greve | 22.02.1999 | 05.07.2002 | bestyrelse |
Henrik Steen Jensen | 01.10.1998 | 22.02.1999 | bestyrelse |
Steffen Ebdrup | 01.10.1998 | 22.02.1999 | bestyrelse |
Jakob Bredning Sørensen | 01.10.1998 | 22.02.1999 | bestyrelse |