Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Christian Corneliussen Ohlsen | 26.11.2002 | 24.11.2009 | direktion |
Arne Lindhardt Madsen | 23.05.2002 | 26.11.2002 | direktion |
Niels Christian Corneliussen Ohlsen | 29.03.2001 | 23.05.2002 | direktion |
Bjarne Gaedt Rønne | 18.01.1999 | 29.03.2001 | direktion |
Kjeld Schultz Pedersen | 18.01.1999 | 29.03.2001 | direktion |