Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Aalbæk Jensen | 31.10.2002 | 24.01.2008 | direktion |
Karsten Frank Rye Madsen | 22.08.2001 | 31.10.2002 | direktion |
Peter Garde | 19.12.2000 | 22.08.2001 | direktion |
Niels Aalbæk Jensen | 23.11.1999 | 31.10.2002 | direktion |
Søren Kokbøl Jensen | 23.11.1999 | 19.12.2000 | direktion |
Michael Christiani Havemann | 13.10.1998 | 23.11.1999 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Håkun Andreas Djurhuus | 13.10.1998 | 20.01.1999 | bestyrelse |