Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-12-16)
Den 2016-12-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-12-16)
Den 2016-05-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-08-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er formuepleje (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-30 tilføjes Vedtægter: 2010-08-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-30 fjernes Revisor: BJARNE IVAN HANSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-12-16)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bækvænget 4, 5853 Ørbæk (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bækvænget 4, 5853 Ørbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-26 tilføjes Revisor: BJARNE IVAN HANSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-26 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bækvænget 4, 5853 Ørbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-09-25 tilføjes Direktion: Erik Veber (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-09-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-09-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-25 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-25 tilføjes Legale ejere: Erik Veber (offentliggjort 2017-12-04)
Den 1998-09-25 tilføjes Navne: ERIK VEBER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-09-25 tilføjes Reelle ejere: Erik Veber (offentliggjort 2017-12-04)
Den 1998-09-25 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-25 tilføjes Regnskabs år: --04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-25 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-25 tilføjes Stiftere: Erik Veber (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)