Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Torben Alf Nielsen | 01.03.2004 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Alf Nielsen | 16.03.1999 | 01.03.2004 | direktør |
Steen Schierbeck | 01.01.1999 | 16.03.1999 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Alf Nielsen | 01.03.2004 | 24.01.2008 | bestyrelsesmedlem |
Anni Gertrude Aalund | 01.03.2004 | 24.01.2008 | bestyrelsesmedlem |
Kevin Johannes Aalund | 01.03.2004 | 24.01.2008 | formand |