Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Knud Mogensen | 23.11.2004 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Andersen | 23.02.1999 | 23.11.2004 | direktør |
Preben Bang Henriksen | 01.01.1999 | 23.02.1999 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Niels Brandt Christensen | 22.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Knud Bjerre | 22.03.2022 | formand |
Knud Mogensen | 14.11.2001 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lone Fly Bjerre | 23.03.2018 | 22.03.2022 | formand |
Hans Peter Kirkegaard Skov | 30.11.2017 | 22.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Knud Bjerre | 30.11.2017 | 23.03.2018 | formand |
Janni Riis Mogensen | 02.01.2015 | 30.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Lone Fly Bjerre | 02.01.2015 | 30.11.2017 | formand |
Knud Bjerre | 23.02.1999 | 02.01.2015 | formand |
Peter Andersen | 23.02.1999 | 01.06.2003 | bestyrelsesmedlem |
John Mikkelsen | 23.02.1999 | 01.11.2002 | bestyrelsesmedlem |
Jan Christensen | 23.02.1999 | 14.11.2001 | bestyrelsesmedlem |