Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Kapital | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Direktion | ||||
Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Hvidhvask | Tegningsregel | Formål | Navne | ||||
Binavne | Kapitalvaluta | Bibranche | Revisor | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-03 tilføjes Bestyrelse: Steen Ertberg Christensen (formand) (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2024-01-02 tilføjes Bestyrelse: Kevin Henriksen Hertz (formand) (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2024-01-02 fjernes Bestyrelse: Leif Meyhoff (formand) (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2023-06-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 tilføjes Kapital (Kapital): 27.500.000,00 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-05 tilføjes Vedtægter: 2021-07-05 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sydhavn 4, 2. th., 6200 Aabenraa (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 20, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-09-21 tilføjes Kontaktoplysninger: ape@jebsen.dk (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-05-19 tilføjes Bestyrelse: Henrik Uldall Borch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-19 fjernes Bestyrelse: James Patrick Howaldt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-05-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2020-05-19 tilføjes Legale ejere: Michael Immanuel Jebsen (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-05-18 fjernes Legale ejere: Michael Immanuel Jebsen (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-12 tilføjes Legale ejere: Michael Immanuel Jebsen (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-12 fjernes Legale ejere: Ditlev Helge Knuth-Winterfeldt (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2020-05-11 fjernes Legale ejere: Michael Immanuel Jebsen (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2020-05-19 tilføjes Vedtægter: 2020-05-19 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2020-05-19 fjernes Direktion: Ditlev Helge Knuth-Winterfeldt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-05-12 tilføjes Reelle ejere: Michael Immanuel Jebsen (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2020-05-12 fjernes Reelle ejere: Ditlev Helge Knuth-Winterfeldt (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2020-05-11 fjernes Reelle ejere: Michael Immanuel Jebsen (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2020-05-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 20, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2018-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 20, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 20, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 20, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-05-30 tilføjes Bestyrelse: Leif Meyhoff (formand) (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2016-05-29 fjernes Bestyrelse: Leif Meyhoff (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-08-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-08-11)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-02 tilføjes Vedtægter: 2015-06-02 (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-03-05 fjernes Bestyrelse: Steen Ertberg Christensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-08-31 tilføjes Legale ejere: Michael Immanuel Jebsen (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2014-08-31 tilføjes Reelle ejere: Michael Immanuel Jebsen (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-01-02 tilføjes Bestyrelse: Leif Meyhoff (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-11-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive landbrug og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2012-11-12 tilføjes Navne: ROSENDAL OG MARGRETHELUND GODSER A/S (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2012-11-11 fjernes Navne: ROSENDAL GODS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2012-11-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med to direktører eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-08-11)
Den 2012-11-12 tilføjes Vedtægter: 2012-11-12 (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2012-11-12 fjernes Binavne: MARGRETHELUND GODS A/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2012-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 20.000.000,00 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2012-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2012-05-31 tilføjes Legale ejere: Ditlev Helge Knuth-Winterfeldt (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2012-05-31 tilføjes Reelle ejere: Ditlev Helge Knuth-Winterfeldt (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2011-05-30 tilføjes Bestyrelse: Steen Ertberg Christensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-30 fjernes Bestyrelse: Hans Michael Jebsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-30 tilføjes Direktion: Henrik Uldall Borch (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-30 fjernes Direktion: James Patrick Howaldt (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-01 tilføjes Bibranche: Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter (offentliggjort 2010-04-14)
Den 2008-06-13 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-06-13 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2008-01-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Blandet drift (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-09 tilføjes Bestyrelse: Henrik Uldall Borch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 10.200.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2007-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 20, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 20, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2006-05-04)
Den 2006-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 20, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2006-05-04)
Den 2006-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosendalvej 3, 4640 Faxe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 1999-05-22 tilføjes Navne: ROSENDAL GODS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-05-21 fjernes Navne: A/S PSE 38 NR. 2045 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-05-21 tilføjes Bestyrelse: Hans Michael Jebsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-05-21 fjernes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-05-21 tilføjes Direktion: James Patrick Howaldt (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-05-21 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-05-21 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1999-05-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-06-02)
Den 1999-05-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1999-05-21 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1999-05-21 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1998-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosendalvej 3, 4640 Faxe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-01 tilføjes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-10-01 tilføjes Binavne: MARGRETHELUND GODS A/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1998-10-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1998-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-10-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1998-10-01 tilføjes Hovedbranche: Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1998-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1998-10-01 tilføjes Navne: A/S PSE 38 NR. 2045 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1998-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1998-10-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1998-10-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1998-10-01 tilføjes Stiftere: ANPARTSSELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1998-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)