Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kim Søgaard Lassen | 16.06.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Berggren Thomsen | 17.08.2018 | 16.06.2023 | adm. dir |
Kim Søgaard Lassen | 08.12.2014 | 17.08.2018 | direktør |
Steen Berggren Thomsen | 26.05.2009 | 08.12.2014 | direktør |
Hans Fremming Weibel | 07.04.1999 | 26.05.2009 | direktør |
Peter Andreas Stakemann | 01.10.1998 | 07.04.1999 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kim Søgaard Lassen | 16.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Steen Berggren Thomsen | 17.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
Johan Fensbo | 30.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Søgaard Lassen | 31.12.2018 | 15.06.2023 | formand |
Peter Anders Børsen | 17.08.2018 | 31.12.2018 | formand |
Peter Anders Børsen | 01.06.2018 | 16.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
Steen Berggren Thomsen | 30.11.2016 | 16.08.2018 | formand |
Kim Søgaard Lassen | 26.05.2009 | 30.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
Peter Anders Børsen | 26.05.2009 | 30.11.2016 | formand |
Steen Berggren Thomsen | 26.05.2009 | 29.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Ken René Weibel | 01.11.2007 | 26.05.2009 | bestyrelsesmedlem |
Birgit Hjorth | 01.10.2006 | 31.10.2007 | bestyrelsesmedlem |
Hans Fremming Weibel | 07.04.1999 | 26.05.2009 | bestyrelsesmedlem |
Benny Skøtte Jørgensen | 07.04.1999 | 01.10.2006 | bestyrelsesmedlem |
Peter Andreas Stakemann | 01.10.1998 | 07.04.1999 | bestyrelsesmedlem |
Annemette Heller | 01.10.1998 | 07.04.1999 | bestyrelsesmedlem |
Kim Madsen | 01.10.1998 | 07.04.1999 | formand |