Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Revisor |
Den 2007-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Højagervej 6, 6623 Vorbasse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-01 fjernes Bestyrelse: Arne Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-01 fjernes Direktion: Kurt Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-01 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af dele af træ til bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-01 fjernes Kontaktoplysninger: post@boejsoe.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-01 fjernes Navne: VINDUESFABRIKKEN A/S. 3TOP DØRE & VINDUER (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2007-05-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-01 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-01 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-03-01 tilføjes Direktion: Kurt Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-01 fjernes Direktion: Birgitte Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive vinduesfabrik, herunder handel og fabriktion, og dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens fastsættelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 720.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 dierktør i forening med bestyrelsesformanden eller den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-28 tilføjes Vedtægter: 2007-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højagervej 6, 6623 Vorbasse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Højagervej 6, 6623 Vorbasse (offentliggjort 2000-03-30)
Den 2006-12-23 tilføjes Direktion: Birgitte Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-23 fjernes Direktion: Michael Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-09-22 tilføjes Bestyrelse: Bo Skelkær Hermansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-22 fjernes Bestyrelse: Peter Henrik Falk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-09-25 tilføjes Bestyrelse: Arne Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-25 tilføjes Direktion: Michael Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-25 fjernes Direktion: Arne Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-25 tilføjes Kapital (Kapital): 720.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-05-21 tilføjes Kontaktoplysninger: post@boejsoe.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højagervej 6, 6623 Vorbasse (offentliggjort 2000-03-30)
Den 2000-03-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Højagervej 68, 6623 Vorbasse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 510.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-03-09 tilføjes Navne: VINDUESFABRIKKEN A/S. 3TOP DØRE & VINDUER (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-03-08 fjernes Navne: A/S PSE 38 NR. 2003 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-03-08 tilføjes Bestyrelse: Peter Henrik Falk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-08 fjernes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-08 tilføjes Direktion: Arne Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-08 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-08 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højagervej 68, 6623 Vorbasse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-01 tilføjes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af dele af træ til bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Navne: A/S PSE 38 NR. 2003 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)