Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2012-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-24 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandparksvej 11, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-12-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-24 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-24 fjernes Navne: ARKILUX HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-24 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-24 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-24 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-24 fjernes Stiftere: Christian Peter Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-24 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandparksvej 11, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandparksvej 11, 4600 Køge (offentliggjort 2010-01-11)
Den 2011-10-20 fjernes Bestyrelse: Helle Gerd Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-20 fjernes Direktion: Christian Peter Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandparksvej 11, 4600 Køge (offentliggjort 2010-01-11)
Den 2010-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandgårdsvej 11, 4600 Køge (offentliggjort 2007-01-02)
Den 2008-03-01 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-01 fjernes Revisor: R60-BOMHUS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-07-10)
Den 2007-12-27 fjernes Bestyrelse: John Mikael Elnif Mieritz (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-28 tilføjes Revisor: R60-BOMHUS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-28 fjernes Revisor: FEEP A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgårdsvej 11, 4600 Køge (offentliggjort 2007-01-02)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandgårdsvej 11, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-17 tilføjes Revisor: FEEP A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-30 fjernes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-07-10)
Den 1998-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-17 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgårdsvej 11, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-17 tilføjes Bestyrelse: John Mikael Elnif Mieritz (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-17 tilføjes Direktion: Christian Peter Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering, herunder i anparter og aktier samt anden hermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-12-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-17 tilføjes Navne: ARKILUX HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-17 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-17 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-17 tilføjes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-17 tilføjes Stiftere: Christian Peter Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-17 tilføjes Vedtægter: 1998-12-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-17 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)