Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Ejerskaber | Bestyrelse | ||||
Vedtægter | Revisor | Binavne | Navne | ||||
Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand, af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af fire bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2003-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: THE GREAT WALL MARATHON A/S. (offentliggjort 2015-02-24)
Den 2006-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: ALBATROS GREENLAND HOLDING ApS. (offentliggjort 2017-09-17)
Den 2012-03-06 sletter virksomheden Ejerskaber: HOLDINGSELSKABET TØNDERGADE A/S. (offentliggjort 2017-09-17)
Den 2014-09-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Albatros Africa ApS. (offentliggjort 2015-02-20)
Den 2014-09-09 sletter virksomheden Ejerskaber: Albatros Seven C's ApS. (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2014-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ALBATROS TRAVEL A/S. (offentliggjort 2015-02-23)
Den 2016-12-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Albatros Arctic Circle A/S. (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2017-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Albatros Tøndergade Invest ApS. (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-09-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Albatros Seven C's ApS. (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Albatros Expeditions A/S. (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Albatros Arctic Circle ApS. (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2023-08-30 tilføjes Bestyrelse: Jonatan Åge Persson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-08-30 tilføjes Vedtægter: 2023-08-30 (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-07-13 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-21 tilføjes Binavne: SRBW Holding ApS, Albatros Group ApS (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-02-28 tilføjes Navne: Albatros Holding ApS (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-02-27 fjernes Navne: SRBW HOLDING ApS (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-02-28 tilføjes Vedtægter: 2023-02-28 (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2022-07-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tøndergade 16, 1752 København V (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronninggårds Alle 64, 2840 Holte (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-07-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand, af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2018-07-25 tilføjes Bestyrelse: Søren Rasmussen (formand) (offentliggjort 2018-07-26)
Den 2018-07-25 tilføjes Direktion: Berit Laugesen Willumsgaard (direktør) (offentliggjort 2018-07-26)
Den 2018-07-25 fjernes Direktion: Søren Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-07-25 tilføjes Vedtægter: 2018-07-25 (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2018-06-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-15 tilføjes Vedtægter: 2018-05-15 (offentliggjort 2018-07-26)
Den 2017-08-23 tilføjes Binavne: Holdingselskabet Tøndergade ApS, Greenland Adventure Travel ApS, Albatros Grønland ApS, Albatros Greenland Holding ApS, Albatros Greenland ApS (offentliggjort 2017-09-17)
Den 2017-08-10 tilføjes Vedtægter: 2017-08-10 (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2017-06-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-19 tilføjes Legale ejere: CÆWI HOLDING ApS, RASWI HOLDING ApS (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-08-15 tilføjes Legale ejere: Berit Laugesen Willumsgaard, Søren Rasmussen (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2016-08-14 fjernes Legale ejere: Berit Laugesen Willumsgaard, Søren Rasmussen (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-08-19 tilføjes Reelle ejere: Cæcilie Højer Willumsgaard, Rasmus Willumsgaard (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2016-08-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være et holdingselskab samt drive investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-08-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-08-15 tilføjes Vedtægter: 2016-08-15 (offentliggjort 2017-09-17)
Den 2016-06-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-09-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være et holdingselskab. (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2014-09-09 tilføjes Kapital (Kapital): 200.002,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-07-26)
Den 2014-09-09 tilføjes Vedtægter: 2014-09-09 (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2014-03-12 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, REVISIONSFIRMAET EDELBO & LUND-LARSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2014-03-12 fjernes Revisor: Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S, RevisionsFirmaet Edelbo og Lund-Larsen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-18 tilføjes Revisor: RevisionsFirmaet Edelbo og Lund-Larsen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-04 tilføjes Revisor: Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-04 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronninggårds Alle 64, 2840 Holte (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronninggårds Alle 64, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-07 tilføjes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-07 fjernes Revisor: DL Revision Jens Danstrup Larsen Statsautoriserede Revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-14 tilføjes Revisor: DL Revision Jens Danstrup Larsen Statsautoriserede Revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-14 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronninggårds Alle 64, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-09-10 tilføjes Direktion: Søren Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-09-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-09-10 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-10 tilføjes Legale ejere: Berit Laugesen Willumsgaard, Søren Rasmussen (offentliggjort 2016-09-08)
Den 1998-09-10 tilføjes Navne: SRBW HOLDING ApS (offentliggjort 2023-03-21)
Den 1998-09-10 tilføjes Reelle ejere: Berit Laugesen Willumsgaard, Søren Rasmussen (offentliggjort 2017-10-26)
Den 1998-09-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1998-09-10 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-10 tilføjes Stiftere: Søren Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)