Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2003-02-21 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-21 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Roarsvej 19, kl., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2003-02-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-21 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-21 fjernes Navne: A/B LO ERHVERV ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-21 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-21 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-21 fjernes Revisor: Else Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-21 fjernes Stiftere: ABLO ANDELSBOLIGHAVERNES LANDSORGANISATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 fjernes Direktion: Allan Lund Tyllesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roarsvej 19, kl., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2001-03-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Rodosvej 63, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, kommunikation og finansiering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-29 tilføjes Vedtægter: 2001-03-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rodosvej 63, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-06 tilføjes Direktion: Allan Lund Tyllesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-06 tilføjes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-06 tilføjes Navne: A/B LO ERHVERV ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-06 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-06 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-06 tilføjes Revisor: Else Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-06 tilføjes Stiftere: ABLO ANDELSBOLIGHAVERNES LANDSORGANISATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)