Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2005-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-09 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Solvej 57, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-11-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-09 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-09 fjernes Navne: WEBWINE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-09 fjernes Revisor: ALKE 2019 APS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-09 fjernes Stiftere: Arne Blaabjerg Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-14 fjernes Bestyrelse: Johnnie Thøgersen Veth (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-14 fjernes Direktion: Arne Blaabjerg Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-27 tilføjes Bestyrelse: Johnnie Thøgersen Veth (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er: Import og eksport, salg, engros og detail af specielt vin og dermed beslægtede varer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-06 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-06 tilføjes Revisor: ALKE 2019 APS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-06 fjernes Revisor: MARTINSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsesformanden i forening med direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-06 tilføjes Vedtægter: 1999-06-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solvej 57, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-11-25 tilføjes Direktion: Arne Blaabjerg Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-11-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-25 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-11-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-25 tilføjes Navne: WEBWINE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-11-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-25 tilføjes Revisor: MARTINSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-25 tilføjes Stiftere: Arne Blaabjerg Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)