Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2005-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Saturnvej 47, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-12-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-21 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-21 fjernes Navne: Permeta Production A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-01-21 fjernes Omlægningsperiode slut: 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-21 fjernes Omlægningsperiode start: 2000-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-21 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-21 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-21 fjernes Revisor: ERIK RØMER GULDBÆK JENSEN/ TORBEN MØLLER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-21 fjernes Stiftere: KONSERVESGAARDEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-21 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-16 fjernes Bestyrelse: Ole Ravnsborg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-16 fjernes Direktion: Ole Ravnsborg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Saturnvej 47, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Hørkær 34, 2730 Herlev (offentliggjort 2000-08-25)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af trykte og integrerede kredsløb (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fabrikation og handel samt deraf afledt aktivitet. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-31 tilføjes Vedtægter: 2000-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hørkær 34, 2730 Herlev (offentliggjort 2000-08-25)
Den 2000-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Saturnvej 47, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2000-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-11-15 tilføjes Bestyrelse: Leif Pilgaard Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-15 fjernes Bestyrelse: Poul Erik Schou-Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-08-07 tilføjes Navne: Permeta Production A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-08-06 fjernes Navne: PERMETA A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-08-06 tilføjes Bestyrelse: Poul Erik Schou-Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-06 fjernes Bestyrelse: Torben Moltke-Leth (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-06 tilføjes Direktion: Ole Ravnsborg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-06 fjernes Direktion: Bjarne Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-06 tilføjes Revisor: ERIK RØMER GULDBÆK JENSEN/ TORBEN MØLLER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-06 fjernes Revisor: OTTO HOUD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Saturnvej 47, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-16 tilføjes Bestyrelse: Torben Moltke-Leth (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-16 tilføjes Direktion: Bjarne Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-12-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-16 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af trykte og integrerede kredsløb (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 501.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-16 tilføjes Navne: PERMETA A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-12-16 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-16 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-16 tilføjes Revisor: OTTO HOUD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-16 tilføjes Stiftere: KONSERVESGAARDEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-16 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)